KRS 0000381324
NIP6972294191
REGON30171599600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ŁANPOL" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ŁANPOL"
Data rejestracji 07 kwi 2011 (13 lat temu) 07 kwi 2011
Data usunięcia 23 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK, 7, RYDZYNA, 64-130, RYDZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6972294191
data rejestracji 01 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHZDZISŁAW TYLICKI
Likwidator
2017-10-23
2019-04-23
ZDZISŁAW KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-07
2019-04-23
JAROSŁAW POŚLEDNIK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-07
2019-04-23
STANISŁAW GAWLICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-06-03
2019-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
ZDZISŁAW TYLICKI
PREZES
2011-04-07
2017-10-23
MARCIN MAŚLIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-07
2017-10-23
2011-04-07
2017-10-23
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ŁANPOL"
2011-04-07
2014-10-13
65b, MORACZEWO, 64-130, RYDZYNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie