KRS 0000458202
NIP7831698662
REGON30240063900000
NazwaDIAMENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDIAMENTUS
Data rejestracji 12 kwi 2013 (11 lat temu) 12 kwi 2013
Data usunięcia 13 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJANTONI PERKOWSKI
Wspólnik
2013-04-12
2013-12-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ
GLOBAL OFFICE LIMITED
Wspólnik
2013-12-13
2014-08-29
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ
ŁUKASZ JAN BRODECKI
Wspólnik
2014-08-29
2014-11-28
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
MYKHAILO GURANYCH
Wspólnik
2014-11-28
2020-08-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
MYKHAILO GURANYCH
PREZES ZARZĄDU
2014-11-28
2020-08-13
ANTONI PERKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-12
2013-12-13
ZBIGNIEW BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-13
2014-08-29
ŁUKASZ JAN BRODECKI
PREZES ZARZĄDU
2014-08-29
2014-11-28
2013-04-12
2014-08-29
TOWAROWA, 45, POZNAŃ, 61-896, POZNAŃ, POLSKA
2014-11-28
2016-03-24
PIASECZYŃSKA, 17, WARSZAWA, 00-765, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie