KRS 0000457954
NIP6060092291
REGON30239798900000
NazwaLOFT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLOFT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 kwi 2013 (11 lat temu) 10 kwi 2013
Data usunięcia 13 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres CZARNKOWSKA, 5, OBORNIKI, 64-600, OBORNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6060092291
data rejestracji 29 maj 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWARAFAŁ ANDRZEJ MACIESZA
Beneficjent
NATALIA INGEBORGA KOZŁOWSKA-CEGLARZ
Beneficjent
NATALIA INGEBORGA KOZŁOWSKA-CEGLARZ
reprezentant
RAFAŁ ANDRZEJ MACIESZA
reprezentant
NATALIA INGEBORGA KOZŁOWSKA-CEGLARZ
Wspólnik
2013-04-10
2021-08-13
RAFAŁ ANDRZEJ MACIESZA
Wspólnik
2013-04-10
2015-04-09
Wspólnik
2013-04-10
2021-08-13
30131312800000
Wspólnik
2015-04-09
2021-08-13
30249409500000
RAFAŁ ANDRZEJ MACIESZA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
NATALIA INGEBORGA KOZŁOWSKA-CEGLARZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - LOFT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z O.O. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU LOFT DEVELOPEMENT SPÓŁKA Z O.O. WCHODZĄ: CZŁONEK ZARZĄDU NATALIA INGEBORGA KOZŁOWSKA-CEGLARZ, CZŁONEK ZARZĄDU RAFAŁ ANDRZEJ MACIESZA
Członek Organu Reprezentacji
2013-04-10
2021-08-13
30131312800000
2013-04-10
2013-06-05
MŁYN PAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie