KRS 0000345677
NIP6060074494
REGON30131312800000
NazwaLOFT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLOFT DEVELOPMENT
Data rejestracji 06 sty 2010 (15 lat temu) 06 sty 2010
Data usunięcia 31 mar 2023 31 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZARNKOWSKA, 5, OBORNIKI, 64-600, OBORNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2800000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMARCIN MODŁAWSKI
Beneficjent
NATALIA INGEBORGA KOZŁOWSKA-CEGLARZ
Beneficjent
RAFAŁ ANDRZEJ MACIESZA
Beneficjent
NATALIA INGEBORGA KOZŁOWSKA-CEGLARZ
reprezentant
RAFAŁ ANDRZEJ MACIESZA
reprezentant
NATALIA INGEBORGA KOZŁOWSKA-CEGLARZ
Likwidator
2022-03-21
2023-03-31
RAFAŁ ANDRZEJ MACIESZA
Likwidator
2022-03-21
2023-03-31
NATALIA INGEBORGA KOZŁOWSKA CEGLARZ
Wspólnik
2010-01-06
2023-03-31
1.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000,00 ZŁ
MARCIN PIOTR MODŁAWSKI
Wspólnik
2010-01-06
2023-03-31
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ OGRODNIK
Wspólnik
2010-01-06
2013-05-14
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ ANDRZEJ MACIESZA
Wspólnik
2010-01-06
2023-03-31
1.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000,00 ZŁ
MARCIN MODŁAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NATALIA INGEBORGA KOZŁOWSKA-CEGLARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RAFAŁ ANDRZEJ MACIESZA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
TOMASZ OGRODNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-06
2010-05-04
MARCIN PIOTR MODŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-06
2012-12-03
NATALIA INGEBORGA KOZŁOWSKA CEGLARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-06
2022-03-21
RAFAŁ ANDRZEJ MACIESZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-06
2022-03-21
2022
2022-01-01
2022-05-31
2022-05-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -742.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 930.44 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -119061.32 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119991.76 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
2010-01-06
2013-05-14
MŁYN PAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-14
2022-03-21
LOFT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-01-06
2011-09-30
34, BOGDANOWO, 64-600, OBORNIKI, POLSKA
2011-09-30
2013-05-14
11, BOGDANOWO, 64-600, OBORNIKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie