KRS 0000456294
NIP1132864057
REGON14659826300000
NazwaBAR EXPERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAR EXPERT POLSKA
Data rejestracji 27 mar 2013 (11 lat temu) 27 mar 2013
Data usunięcia 11 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KRAKOWSKA, 271, WARSZAWA, 02-133, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5629 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4722 SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4723 SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCHMICHEL JEAN PAUL WINNICZEK
Wspólnik
2013-03-27
2018-10-11
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000 ZŁOTYCH
JEAN-BAPTISTE MAXIME DE WINNE
Wspólnik
2013-03-27
2015-05-26
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 PLN
BORIS FOURNIER
Wspólnik
2013-03-27
2018-10-11
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000 ZŁOTYCH
RAFAŁ MARCIN MAKOWSKI
Wspólnik
2013-03-27
2015-05-26
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 PLN
JEAN WENDLING
Wspólnik
2013-03-27
2018-10-11
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000 ZŁOTYCH
PIERRE EMMANUEL MARIE JOSEPH DETRY
Wspólnik
2015-05-26
2018-10-11
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000 ZŁOTYCH
BORIS JEAN MARC LEO FOURNIER
Likwidator
2018-06-29
2018-10-11
MICHEL JEAN-PAUL WINNICZEK
Likwidator
2018-06-29
2018-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
RAFAŁ MARCIN MAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-27
2015-05-26
MICHEL JEAN PAUL WINNICZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-27
2015-05-26
BORIS FOURNIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-27
2018-06-29
JEAN-BAPTISTE MAXIME DE WINNE
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-16
2015-05-26
MICHEL JEAN PAUL WINNICZEK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-26
2018-06-29
2013-03-27
2013-07-12
BELGIAN BEER CAFE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-12
2018-06-29
BAR EXPERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-27
2013-09-16
JAGIELLOŃSKA, 2, WARSZAWA, 03-721, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie