KRS 0000455818
NIP5732843864
REGON24311114500000
NazwaTGI 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTGI 4
Data rejestracji 25 mar 2013 (11 lat temu) 25 mar 2013
Data usunięcia 27 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 319, CZĘSTOCHOWA, 42-209, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 699000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5732843864
data rejestracji 06 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIKRYSTYNA KOWALSKA
Likwidator
2020-02-18
2021-04-23
TOMASZ KRZYSZTOF KĘDZIOR
Likwidator
2021-04-23
2022-10-27
RAFAŁ RUCZKA
Wspólnik
2013-03-25
2016-10-25
265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500,00 ZŁ
PAWEŁ KAMIŃSKI
Wspólnik
2013-03-25
2016-10-25
265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500,00 ZŁ
DARIUSZ GAJDA
Wspólnik
2013-03-25
2022-10-27
265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500,00 ZŁ
EDYTA KĘDZIOR
Wspólnik
2013-03-25
2022-10-27
3830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 383.000,00 ZŁ
ROBERT MARIUSZ TOMCZYK
Wspólnik
2017-03-09
2022-10-27
265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500,00 ZŁ
TOMASZ KĘDZIOR
Wspólnik
2021-04-23
2022-10-27
2630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 263.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PAWEŁ KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-25
2016-10-25
DARIUSZ GAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-25
2017-03-09
TOMASZ KĘDZIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-25
2017-03-09
RAFAŁ RUCZKA
PREZES ZARZĄDU
2013-03-25
2016-10-25
ROBERT MARIUSZ TOMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-09
2020-02-18
KRYSTYNA KOWALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-09
2020-02-18
2013-03-25
2020-02-18
TGI 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-25
2013-06-27
DĄBROWSKIEGO, 9, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2013-06-27
2018-03-19
WILSONA, 30/32, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie