KRS 0000454314
NIP6671764940
REGON30239153800000
NazwaPARTNERS-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARTNERS-GROUP
Data rejestracji 02 kwi 2013 (11 lat temu) 02 kwi 2013
Data usunięcia 21 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WRONIA, 50, WARSZAWA, 00-870, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMAGDALENA MARIA GREFICZ
Wspólnik
2013-04-02
2013-09-19
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
WOJCIECH STANISŁAW GREFICZ
Wspólnik
2013-04-02
2016-02-17
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
KRZYSZTOF MARIUSZ GREFICZ
Wspólnik
2013-09-19
2016-02-17
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
LIUBOV VASYLIEVA
Wspólnik
2016-02-17
2020-09-21
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
MAGDALENA MARIA GREFICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-04-02
2013-09-19
WOJCIECH STANISŁAW GREFICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-02
2016-02-17
KRZYSZTOF MARIUSZ GREFICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-09-19
2016-02-17
LIUBOV VASYLIEVA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-17
2020-09-21
2013-04-02
2015-02-11
78, GROBLA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA
2015-02-11
2016-02-17
UL. MARII KONOPNICKIEJ, 6, POZNAŃ, 60-771, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie