KRS 0000347592
NIP9552279890
REGON32078675400000
NazwaUNIVERSAL SECURITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNIVERSAL SECURITY POLAND
Data rejestracji 28 sty 2010 (15 lat temu) 28 sty 2010
Data usunięcia 28 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKAMIL TOMCZAK
Wspólnik
2010-01-28
2012-07-12
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.
MK SERVICES HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2012-07-12
2013-08-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MAREK WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2013-08-30
2016-02-16
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
Wspólnik
2016-02-16
2023-08-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ALBIN BILSKI
Prokurent
2010-01-28
2012-07-12
PROKURA ŁĄCZNA
KATARZYNA KOLASIŃSKA
Prokurent
2010-01-28
2012-07-12
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ (REPREZENTACJA SAMOISTNA) - KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
KAMIL TOMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-01-28
2012-07-12
MAREK WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-12
2016-02-16
LIUBOV VASYLIEVA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-16
2023-08-28
2010-01-28
2014-10-23
9 MAJA, 1, SZCZECIN, 70-136, SZCZECIN, POLSKA
2014-10-23
2015-03-05
MIKOŁAJA KOPERNIKA, 3-5, SZCZECIN, 70-241, SZCZECIN, POLSKA
2015-03-05
2016-02-16
UL. NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-16
2018-11-28
UL. GÓRCZEWSKA, 53, WARSZAWA, 01-401, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie