KRS 0000453330
NIP8952020304
REGON02210684000000
NazwaGALLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGALLINA
Data rejestracji 29 mar 2013 (11 lat temu) 29 mar 2013
Data usunięcia 03 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKOROSZOWSKA, 6, WROCŁAW, 51-179, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8952020304
data rejestracji 06 kwi 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHMAREK LEON KUT
Wspólnik
2013-03-29
2019-09-03
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
JAN WALCZAK
Wspólnik
2013-03-29
2019-09-03
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
JOANNA URSZULA DON
Wspólnik
2013-03-29
2019-09-03
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
EWA ŁUCJA MINIEWSKA
Wspólnik
2013-03-29
2019-09-03
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
JAN KRZYWY
Wspólnik
2013-03-29
2019-09-03
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
WANDA IRENA KUT
Likwidator
2019-01-09
2019-09-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
WANDA KUT
PREZES ZARZĄDU
2013-03-29
2019-01-09
2013-03-29
2019-01-09
GALLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie