KRS 0000299897
NIP8951904780
REGON02069453000000
Nazwa"GALLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGALLUS
Data rejestracji 22 lut 2008 (17 lat temu) 22 lut 2008
Data usunięcia 04 mar 2013 04 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKOROSZOWSKA, 6, WROCŁAW, 51-179, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIBOŻENA SADOWSKA
Wspólnik
2008-02-22
2009-12-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JAN WALCZAK
Wspólnik
2008-02-22
2013-03-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOANNA DON
Wspólnik
2008-02-22
2013-03-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAREK KUT
Wspólnik
2008-02-22
2013-03-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PAULINA KUT
Wspólnik
2008-02-22
2013-03-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JAN KRZYWY
Wspólnik
2009-12-03
2013-03-04
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAREK KUT
Likwidator
2012-05-07
2013-03-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MAREK KUT
PREZES ZARZĄDU
2008-02-22
2012-05-07
BOŻENA SADOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-22
2009-12-03
WANDA KUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-03
2012-05-07
2008-02-22
2012-05-07
"GALLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie