KRS 0000447866
NIP7792431132
REGON24316505200000
NazwaNEST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEST FINANSE
Data rejestracji 18 sty 2013 (12 lat temu) 18 sty 2013
Data usunięcia 14 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #6491Z LEASING FINANSOWY #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHWspólnik
2013-01-18
2015-12-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
30197484100000
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW MODRO
Wspólnik
2015-12-31
2022-01-14
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60. 000,00 ZŁ
DAWID MODRO
Wspólnik
2015-12-31
2016-11-10
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
HANNA MARIA GÜNTHER HAŁA
Wspólnik
2015-12-31
2022-01-14
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
RYSZARD ANDRZEJ BIELECKI
Wspólnik
2015-12-31
2016-09-01
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ PIERŚCIŃSKI
Wspólnik
2016-09-01
2022-01-14
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
DAWID MODRO
PREZES ZARZĄDU
2013-01-18
2016-09-01
HANNA MARIA GÜNTHER HAŁA
PREZES ZARZĄDU
2016-09-01
2022-01-14
2013-01-18
2015-12-31
PRESTIGE-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-18
2015-02-26
JAGIELLOŃSKA, 16, KATOWICE, 40-032, KATOWICE, POLSKA
2015-02-26
2016-11-10
UL. BUKOWSKA, 12, POZNAŃ, 60-810, POZNAŃ, POLSKA
2016-11-10
2016-11-10
UL. PIĄTKOWSKA, 173, POZNAŃ, 61-693, POZNAŃ, POLSKA
2017-02-02
2019-12-19
UL. SŁUBICKA, 5, POZNAŃ, 61-615, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie