KRS 0000412735
NIP9542736469
REGON24287215500000
NazwaAMALFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAMALFI POLAND
Data rejestracji 29 lut 2012 (13 lat temu) 29 lut 2012
Data usunięcia 22 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2012-02-29
2012-09-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 5.000,00 ZŁ
30197484100000
PAWEŁ STRYJECKI
Wspólnik
2012-09-20
2013-02-15
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ
IRENEUSZ JURECZKO
Wspólnik
2013-02-15
2014-01-20
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ
TOMASZ KRZEMIEŃ
Wspólnik
2014-01-20
2014-12-22
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ
ANDRZEJ GRYC
Wspólnik
2014-12-22
2016-04-22
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ
PAWEŁ BORZUTA
Wspólnik
2016-04-22
2020-12-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ
TOMASZ KRZEMIEŃ
Prokurent
2014-01-20
2014-12-22
PROKURA SAMOISTNA
SEBASTIAN KAZIOR
Prokurent
2014-12-22
2016-04-22
PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
PIOTR OLEASZEWSKI
Prokurent
2012-09-20
2014-12-22
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
PAWEŁ STRYJECKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-20
2013-02-15
PIOTR OLEASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-20
2014-12-22
ANDRZEJ GRYC
PREZES ZARZĄDU
2014-12-22
2016-04-22
PAWEŁ BORZUTA
PREZES ZARZĄDU
2016-04-22
2019-10-21
DAWID MODRO
PREZES ZARZĄDU
2012-02-29
2012-09-20
DAWID BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-20
2013-02-15
IRENEUSZ JURECZKO
PREZES ZARZĄDU
2013-02-15
2014-01-20
PIOTR OLEASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-15
2014-01-20
2012-02-29
2012-09-20
SALE PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-29
2014-12-22
JAGIELLOŃSKA, 16, KATOWICE, 40-032, KATOWICE, POLSKA
2014-12-22
2019-10-29
KRÓLOWEJ JADWIGI, 10, KATOWICE, 40-036, KATOWICE, POLSKA
TW4060017021558
2021-12-30
2022-02-22
353.2 PLN
TW4060017021558
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060017005971
2021-12-30
2022-02-22
250.1 PLN
TW1060017005971
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie