KRS 0000446623
NIP7831695712
REGON30232625100000
NazwaGOLDENAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGOLDENAR
Data rejestracji 10 sty 2013 (12 lat temu) 10 sty 2013
Data usunięcia 11 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIEKARY, 6, POZNAŃ, 61-823, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@GOLDENAR.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPIOTR GRZESIEK
Beneficjent
MONIKA ROSZAK
Beneficjent
PIOTR GRZESIEK
reprezentant
MONIKA ROSZAK
reprezentant
ALDONA BANASZAK
Wspólnik
2013-01-10
2017-12-01
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
RAFAŁ SPĘTKOWSKI
Wspólnik
2014-09-15
2017-12-01
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
PIOTR GRZESIEK
Wspólnik
2014-09-15
2024-06-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MONIKA ROSZAK
Wspólnik
2014-09-15
2024-06-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SARGON ABDALLA
Wspólnik
2014-09-15
2017-12-01
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
PIOTR GRZESIEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MONIKA ROSZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ALDONA BANASZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-01-10
2017-12-01
MONIKA ROSZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-15
2024-06-11
RAFAŁ SPĘTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-15
2017-12-01
SARGON ABDALLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-15
2017-12-01
PIOTR GRZESIEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-15
2024-06-11
JOANNA MAZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-01
2018-07-12
2013-01-10
2024-06-11
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-10
2024-06-11
GOLDENAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-10
2024-06-11
PIEKARY, 6, POZNAŃ, 61-823, POZNAŃ, POLSKA
2018-07-12
2024-06-11
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2018-07-12
2024-06-11
6491Z - LEASING FINANSOWY
2018-07-12
2024-06-11
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2018-07-12
2024-06-11
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2018-07-12
2024-06-11
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2018-07-12
2024-06-11
829 - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2018-07-12
2024-06-11
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-07-12
2024-06-11
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-07-12
2024-06-11
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2018-07-12
2024-06-11
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie