KRS 0000103739
NIP7811669551
REGON63974454000000
Nazwa"VIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIK
Data rejestracji 15 kwi 2002 (22 lata temu) 15 kwi 2002
Data usunięcia 26 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIEKARY, 6, POZNAŃ, 61-823, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7440Z REKLAMA #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3614B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANATADEUSZ CUDNIK
Wspólnik
2002-04-15
2023-10-26
700 (SIEDEMSET) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ.(SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO - KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSBOWO.
TADEUSZ CUDNIK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2023-10-26
2002-04-15
2023-10-26
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-15
2023-10-26
"VIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-15
2023-10-26
PIEKARY, 6, POZNAŃ, 61-823, POZNAŃ, POLSKA
2002-04-15
2023-10-26
7440Z - DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA, MARKETINGOWA, DORADCZA I REKLAMOWA WSZELKIEGO RODZAJU DLA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA JAK I OSÓB TRZECICH.
2002-04-15
2023-10-26
3611Z - PRODUKCJA W PRZEDMIOCIE PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO I WYROBÓW STOLARSKICH.
2002-04-15
2023-10-26
3614B - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE LOGISTYKI ORAZ WYKONASTWA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO I WYROBÓW STOLARSKICH
2002-04-15
2023-10-26
7413Z - PROWADZENIE BADAŃ I ANALIZ RYNKU W PRZEDMIOCIE DZIAŁANIA SPÓŁKI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG W TYM ZAKRESIE NA RZECZ OSÓB TRZECICH
2002-04-15
2023-10-26
5170B - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W ZAKRESIE SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ I STACJONARNEJ TOWARÓW I PRODUKTÓW, DLA KTÓREJ NIE JEST WYMAGANA KONCESJA
2002-04-15
2023-10-26
7484A - ORGANIZACJA WYSTAW, KONGRESÓW, SYMPOZJÓW ORAZ PROWADZENIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, A TAKŻE USŁUGOWO NA RZECZ OSÓB TRZECICH
2002-04-15
2023-10-26
7484B - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W ZAKRESIE IMPORTU I EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG Z WYJĄTKIEM TOWARÓW I USŁUG, KTÓRYMI OBRÓT Z ZAGRANICĄ - WYMAGAJĄ KONCESJI
2002-04-15
2023-10-26
7412Z - PROJEKTOWANIE, OPINIOWANIE, WERYFIKACJE, RZECZOZNAWSTWO W ZAKRESIE PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
2002-04-15
2023-10-26
9305Z - ŚWIADCZENIE USŁUG PROJEKTOWANIA, WZORNICTWA, TECHNOOGII I PRODUKCJI
2002-04-15
2023-10-26
7414 - ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ OSÓB TRZECICH O CHARAKTERZE KONSULTINGOWYM, DORADZTWA INWESTYCYJNEGO ORAZ USŁUG POŚREDNICTWA, A TAKŻE O CHARAKTERZE KOMISOWYM, AGENCYJNYM ORAZ PRZEDSTAWICIELSKIM, SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWYM ORAZ USŁUGI SKŁADU I PRZECHOWANIA
Km 2362/20
2021-12-29
2023-02-03
1521.28 PLN
VI Nc-e 861460/12, VI Nc-e 861460/12
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Monika Mosakowska Kancelaria Komornicza nr XIII w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie