KRS 0000443918
NIP8581850105
REGON32131751800000
NazwaVREESPOL MELKMEISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVREESPOL MELKMEISTER
Data rejestracji 14 gru 2012 (12 lat temu) 14 gru 2012
Data usunięcia 30 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 19, GOGOLICE, 74-510, TRZCIŃSKO-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8581850105
data rejestracji 14 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWANETA BAŃBURSKA
Wspólnik
2012-12-14
2015-08-03
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁ
Wspólnik
2015-08-03
2021-08-30
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
31019251900000
RYSZARD MAKUCHOWSKI
Likwidator
2020-11-02
2021-08-30
CORNELIS VREESWIJK
reprezentant
CORNELIS VREESWIJK
Beneficjent
CORNELIS VREESWIJK
Beneficjent
POSIADANIE 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "VREESPOL SPÓŁKA Z O.O., KTÓRA POSIADA 80 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VREESPOL MELKMEISTER
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CORNELIS VREESWIJK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-14
2020-11-02
2012-12-14
2017-04-12
KORNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-04-12
2020-11-02
VREESPOL MELKMEISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie