KRS 0000242582
NIP8581749926
REGON32008286900000
NazwaVREESBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVREESBUD
Data rejestracji 04 paź 2005 (19 lat temu) 04 paź 2005
Data usunięcia 17 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 21, CHOJNA, 74-500, CHOJNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8581749926
data rejestracji 07 wrz 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHCORNELIS VREESWIJK
Beneficjent
CORNELIS VREESWIJK
reprezentant
A.M.A. VAN LEEUWEN B.V.
Wspólnik
2005-10-04
2009-01-13
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PATRICK HENDRIK VERHAEGH
Wspólnik
2005-10-04
2011-11-15
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAŁGORZATA SOBOLEWSKA
Wspólnik
2005-10-04
2010-06-02
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANTONIUS MARTINUS ADRIANUS VAN LEEUWEN
Wspólnik
2009-01-13
2011-11-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ.
JOHANNES MARIA GERARDUS CORNELIS VAN LEEUWEN
Wspólnik
2010-06-02
2011-11-15
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-06-02
2022-02-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
31019251900000
WOJCIECH TYRPA
Prokurent
2019-09-24
2022-02-17
PROKURA SAMOISTNA
CORNELIS VREESWIJK
Beneficjent
POSIADANIE 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "VREESPOL" SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VREESBUD SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA SOBOLEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-04
2009-01-13
CORNELIS VREESWIJK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-13
2022-02-17
2005-10-04
2009-01-13
"USŁUGI - EUROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-13
2017-04-21
"EUROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-04-21
2019-09-24
VREESPOL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-04
2009-01-13
ŻYMIERSKIEGO, 37, CEDYNIA, 74-520, CEDYNIA, POLSKA
2009-01-13
2019-09-24
19, GOGOLICE, 74-510, TRZCIŃSKO-ZDRÓJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie