KRS 0000440111
NIP5213640306
REGON14639622300000
NazwaTK BAU MIKOŁAJ PONIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTK BAU MIKOŁAJ PONIKOWSKI
Data rejestracji 16 lis 2012 (12 lat temu) 16 lis 2012
Data usunięcia 17 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. RACŁAWICKA, 38-40, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJĘDRZEJ PIOTR SIEG
Beneficjent
MIKOŁAJ SEBASTIAN PONIKOWSKI
Beneficjent
MIKOŁAJ SEBASTIAN PONIKOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2012-11-16
2016-04-05
14628243600000
TOMASZ KRZYSZTOF CZYŻ
Wspólnik
2012-11-16
2016-04-05
DAMIAN PRZEMYSŁAW ZAPŁATA
Wspólnik
2012-11-16
2016-04-05
DOROTA GOLJANEK
Wspólnik
2016-04-05
2016-10-26
TOMASZ PONIEWAŻ
Wspólnik
2016-04-05
2016-10-26
MIKOŁAJ SEBASTIAN PONIKOWSKI
Wspólnik
2016-10-26
2020-07-17
JĘDRZEJ PIOTR SIEG
Wspólnik
2016-10-26
2020-07-17
JĘDRZEJ PIOTR SIEG
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MIKOŁAJ SEBASTIAN PONIKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI.
TOMASZ PONIEWAŻ
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-05
2016-10-26
MIKOŁAJ SEBASTIAN PONIKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-26
2020-07-17
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-16
2016-04-05
14628243600000
2012-11-16
2016-04-05
DELTA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-05
2016-10-26
TK BAU TOMASZ PONIEWAŻ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-11-16
2016-04-05
OBRZEŻNA, 5 F, WARSZAWA, 02-691, WARSZAWA, POLSKA
2016-04-05
2016-10-26
UL. WOJCIECHOWSKA, 3, LUBLIN, 20-704, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie