KRS 0000439459
NIP5223000637
REGON14637213900000
NazwaRUTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRUTEN
Data rejestracji 08 lis 2012 (12 lat temu) 08 lis 2012
Data usunięcia 15 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email T.GLOWIENKO@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 5223000637
data rejestracji 14 lis 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWATOMASZ ANDRZEJ GŁOWIENKO
Wspólnik
2012-11-08
2017-04-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000 ZŁ (SŁOWNIE PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ ANDRZEJ FILIPEK
Wspólnik
2012-11-08
2014-12-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000,00 ZŁOTYCH
KAROLINA MAŁGORZATA BIEDROŃ
Wspólnik
2017-04-03
2018-02-28
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 455 000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW CZESŁAW GESEK
Wspólnik
2018-02-28
2021-06-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
MAGDA DANUTA JOBDA
Prokurent
2015-06-02
2018-02-28
PROKURA SAMOISTNA
DANUTA WIKTORIA NOWAK
Prokurent
2015-06-02
2021-06-15
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ ANDRZEJ FILIPEK
Prokurent
2017-04-03
2021-06-15
PROKURA ODDZIELNA
ŁUKASZ OLGIERD MAZUREK
Prokurent
2017-04-03
2021-06-15
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ ANDRZEJ GŁOWIENKO
PREZES ZARZĄDU
2012-11-08
2017-04-03
KAROLINA MAŁGORZATA BIEDROŃ
PREZES ZARZĄDU
2017-04-03
2017-08-01
PAWEŁ ANDRZEJ FILIPEK
PREZES ZARZĄDU
2017-08-01
2018-02-28
ZBIGNIEW CZESŁAW GESEK
PREZES ZARZĄDU
2018-02-28
2021-06-15
2012-11-08
2020-05-14
STAWY, 5, WARSZAWA, 02-467, WARSZAWA, POLSKA
GKm 145/21
2022-06-03
2023-01-18
6419.55 PLN
XV GC 122/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Paweł Tokaj Kancelaria Komornicza nr XX w Warszawie
GKm 49/20
2022-10-06
2024-02-09
7213.18 PLN
XV GC 1356/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Piotr Szewc Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie
GKm 51/20
2022-10-06
2024-02-09
6129.53 PLN
XV GC 4033/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Piotr Szewc Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie