KRS 0000439339
NIP7252063676
REGON10150530200000
NazwaGASTRONOMIA SPOŁECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGASTRONOMIA SPOŁECZNA
Data rejestracji 08 lis 2012 (12 lat temu) 08 lis 2012
Data usunięcia 16 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURATOMASZ KOBUSZEWSKI
Wspólnik
2012-11-08
2015-02-19
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.800,00 ZŁ
DAMIAN NORBERT KUBIK
Wspólnik
2012-11-08
2015-02-19
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.800,00 ZŁ
PAWEŁ JAN TOMCZYK
Wspólnik
2012-11-08
2015-02-19
408 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.400,00 ZŁ
STOWARZYSZENIE KLASTER
Wspólnik
2015-02-19
2021-12-16
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000,00 ZŁOTYCH
100974472
PAWEŁ JAN TOMCZYK
Prokurent
2015-02-19
2020-10-19
SAMOISTNA
PAWEŁ JAN TOMCZYK
Likwidator
2020-10-19
2021-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ KOBUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-08
2015-02-19
DAMIAN NORBERT KUBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-08
2015-02-19
KACPER BĄKCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-19
2017-06-20
PAWEŁ JAN TOMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-06-20
2020-10-19
2012-11-08
2015-02-19
COMMON MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-19
2020-10-19
GASTRONOMIA SPOŁECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-08
2017-06-20
KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie