KRS 0000438800
NIP5170360645
REGON18090425900000
Nazwa"QSAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaQSAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 02 lis 2012 (12 lat temu) 02 lis 2012
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 47, RUDNA MAŁA, 36-060, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5170360645
data rejestracji 14 lis 2012
status Czynny
07114012250000550217001002
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
34114012250000550217001001
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
36116022020000000383668815
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
37116022020000000383669088
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
39114012250000550217001008
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
46116022020000000383668829
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
55114012250000550217001011
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
60114012250000550217001018
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
66114012250000550217001007
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
71114012250000550217001014
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWANDRZEJ BUCZEK
zgłaszający - komplementariusz
ANNA MARIA PATER-KOWALSKA
Beneficjent
PIOTR JANUSZ GAMOŃ
Beneficjent
ANDRZEJ BUCZEK
Beneficjent
TOMASZ MACIEJ STOJKO
Beneficjent
TOMASZ MACIEJ STOJKO
Wspólnik
2012-11-02
2021-01-29
ANDRZEJ BUCZEK
Wspólnik
2012-11-02
2021-01-29
PIOTR GAMOŃ
Wspólnik
2012-11-02
2021-01-29
ANNA PATER KOWALSKA
Wspólnik
2015-09-02
2021-01-29
ANNA MARIA PATER-KOWALSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
PIOTR JANUSZ GAMOŃ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ANDRZEJ BUCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
TOMASZ MACIEJ STOJKO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ANDRZEJ BUCZEK JEDNOOSOBOWO JAKO PREZES ZARZĄDU LUB TOMASZ STOJKO JAKO WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-02
2021-01-29
18087799900000
2012-11-02
2017-06-06
OSMECKIEGO, 23 A, RZESZÓW, 35-506, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie