KRS 0000106297
REGON69039967700000
NazwaRZESZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRZESZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Data rejestracji 16 kwi 2002 (22 lata temu) 16 kwi 2002
Data usunięcia 03 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 47, RUDNA MAŁA, 36-060, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6400000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji640000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCHANDRZEJ ŚWIDER
Prokurent
2002-09-30
2003-10-03
PROKURA SAMOISTNA
WALDEMAR KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-16
2002-09-30
JERZY BRZÓZY
Członek Organu Nadzoru
2002-04-16
2002-09-30
GUNNAR HALL
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2003-10-03
RYSZARD CHUDZICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-16
2003-10-03
MAREK GOSZTYŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2003-10-03
HALL GUNNAR
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2002-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK GOSZTYŁA
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2002-04-16
2002-07-17
JUSTYNA LIS
CZŁONEK ZARZĄDU D/S EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
2002-04-16
2002-07-17
JUSTYNA LIS
PREZES ZARZĄDU
2002-07-17
2003-10-03
WIESŁAW SITARZ
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S PRODUKCJI
2002-04-16
2003-10-03
2002-04-16
2002-12-17
WSPÓLNA, 4, RZESZÓW, 35-205, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie