KRS 0000437841
NIP7010356357
REGON14634199500000
NazwaENERGIA PULITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGIA PULITA
Data rejestracji 25 paź 2012 (12 lat temu) 25 paź 2012
Data usunięcia 23 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZERNIAKOWSKA, 145, WARSZAWA, 00-453, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #07 GÓRNICTWO RUD METALI #08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYMIROSŁAW LABAN
Wspólnik
2012-10-25
2013-06-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
IRINA KALEMENEVA
Wspólnik
2013-06-11
2021-06-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MIROSŁAW LABAN
PREZES ZARZĄDU
2012-10-25
2013-06-11
IRINA KALEMENEVA
PREZES ZARZĄDU
2013-06-11
2021-06-23
2012-10-25
2021-06-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-25
2021-06-23
ENERGIA PULITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-25
2021-06-23
CZERNIAKOWSKA, 145, WARSZAWA, 00-453, WARSZAWA, POLSKA
2012-10-25
2021-06-23
05 - WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)
2012-10-25
2021-06-23
06 - GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
2012-10-25
2021-06-23
07 - GÓRNICTWO RUD METALI
2012-10-25
2021-06-23
08 - POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
2012-10-25
2021-06-23
09 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
2012-10-25
2021-06-23
19 - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
2012-10-25
2021-06-23
20 - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
2012-10-25
2021-06-23
27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2012-10-25
2021-06-23
35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2012-10-25
2021-06-23
38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie