KRS 0000437274
NIP7792408877
REGON30224456000000
Nazwa"HOBAS INDUSTRIES POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHOBAS INDUSTRIES POLSKA
Data rejestracji 19 paź 2012 (12 lat temu) 19 paź 2012
Data usunięcia 31 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOKSOWNICZA, 7, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-520, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGODARIUSZ SKROCKI
Wspólnik
2012-10-19
2013-01-31
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 PLN
HOBAS ROHRE GMBH
Wspólnik
2013-01-31
2017-05-31
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 199.800,00 ZŁ
LECH EWARYST SKOMOROWSKI
Prokurent
2012-10-19
2016-06-23
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM
PIOTR MARIUSZ STRZELCZYK
Prokurent
2012-10-19
2016-06-23
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM
TOMASZ ALEKSANDER MYSŁEK
Prokurent
2012-10-19
2016-06-23
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM
CLAUS BRUN
Likwidator
2016-06-23
2017-05-31
1971-03-18
HARALD SLAMANIG
Likwidator
2016-06-23
2017-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ SKROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-19
2012-10-25
TORSTEN JAGODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-25
2015-06-08
PETER KUNZE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-25
2016-04-27
ULRICH WALLMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-08
2016-04-27
CLAUS BRUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-27
2016-06-23
1971-03-18
HARALD SLAMANIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-27
2016-06-23
2012-10-19
2016-06-23
"HOBAS INDUSTRIES POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-19
2014-03-26
WYSPIAŃSKIEGO, 43, POZNAŃ, 60-751, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie