KRS 0000436460
NIP5732843172
REGON24305104100000
NazwaECO4HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECO4HOME
Data rejestracji 12 paź 2012 (12 lat temu) 12 paź 2012
Data usunięcia 06 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 25, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 45000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCHWspólnik
2012-10-12
2017-10-31
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
24042869200000
KRZYSZTOF MARIUSZ DUDZIŃSKI
Wspólnik
2012-10-12
2018-07-06
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
MAREK MICHALAK
Wspólnik
2012-10-12
2018-07-06
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-10-31
2018-07-06
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
24042869200000
KRZYSZTOF MARIUSZ DUDZIŃSKI
Likwidator
2017-10-31
2018-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, OSOBA TA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, KTÓRE NIE POWODUJĄ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ POWYŻEJ KWOTY 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB INNYCH SKUTKÓW MAJĄTKOWYCH; JAK RÓWNIEŻ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRZED WSZYSTKIMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ PRZED ORGANEM PODATKOWYM WE WSZYSTKICH INSTANCJACH.
JACEK ANDRZEJ GRZYB
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-12
2017-10-31
MARTA CZARNECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-12
2017-10-31
KRZYSZTOF MARIUSZ DUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-12
2017-10-31
MAREK MICHALAK
VICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-12
2017-10-31
2012-10-12
2017-10-31
ECO4HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie