KRS 0000242958
REGON24021106000000
Nazwa"STOWARZYSZENIE AUTO-SPORT-CLUB" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUTO-SPORT-CLUB
Data rejestracji 11 paź 2005 (19 lat temu) 11 paź 2005
Data usunięcia 28 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres DEKABRYSTÓW, 41, CZĘSTOCHOWA, 42-215, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7440Z REKLAMA #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR DROŻDŻYŃSKI
Likwidator
2008-10-13
2013-10-28
DANIEL IZNEROWICZ
Likwidator
2008-10-13
2013-10-28
PIOTR WOJTAS
Likwidator
2008-10-13
2013-10-28
PIOTR ARTUR DROŻDŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-11
2013-10-28
PAULINA KRAK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-11
2007-10-11
KAROLINA MAGDALENA DROŻDŻYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-11
2013-10-28
RAFAŁ PIOTR PAŁĘGA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2013-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD KLUBU
Sposób reprezentacjiDO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU, W TYM PREZESA
TOMASZ JACEK TOPÓR KAMIŃSKI
WICEPREZES
2005-10-11
2008-10-13
MAREK JANUSZ CZEKAJ
PREZES
2005-10-11
2007-10-11
DANIEL IZNEROWICZ
WICEPREZES
2005-10-11
2008-10-13
KRZYSZTOF MARIUSZ DUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-11
2008-10-13
2005-10-11
2007-10-11
"AUTO-SPORT-CLUB"
2007-10-11
2008-10-13
"STOWARZYSZENIE AUTO-SPORT-CLUB"
2005-10-11
2007-10-11
ORKANA, 36, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie