KRS 0000435320
NIP5222999691
REGON14633294400000
NazwaWBE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWBE GROUP
Data rejestracji 05 paź 2012 (12 lat temu) 05 paź 2012
Data usunięcia 25 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZY FORCIE, 10, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHANTONINO CARMELO ALLEGRA FILOSICO
Wspólnik
2012-10-05
2017-01-25
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
ANTONINO VLADIMIRO GUGLIELMINO
Wspólnik
2012-10-05
2017-01-25
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
MATTEO FRANCESCO LONGO
Wspólnik
2012-10-05
2017-01-25
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁOTYCH
LA GHISERIA S.R.L.
Wspólnik
2012-10-05
2017-01-25
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600,00 ZŁOTYCH
GIOVANNI SCUDERI
Wspólnik
2012-10-05
2017-01-25
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁOTYCH
ANGELO ANTONIO BONACCORSO
Wspólnik
2012-10-05
2017-01-25
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁOTYCH
EWA PRZYBYSZ
Wspólnik
2012-10-05
2017-01-25
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA EWA MATYSIAK
Likwidator
2016-01-28
2017-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARIO LA ROSA
PREZES ZARZĄDU
2012-10-05
2016-01-28
2012-10-05
2016-01-28
WBE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie