KRS 0000434468
NIP8522599046
REGON32126568400000
Nazwa"SOCATOTS SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOCATOTS SZCZECIN
Data rejestracji 27 wrz 2012 (12 lat temu) 27 wrz 2012
Data usunięcia 29 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 184B, SZCZECIN, 71-256, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8522599046
data rejestracji 03 wrz 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJJOLANTA MARIA JENCZEWSKA
Wspólnik
2012-09-27
2019-04-29
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
ADAM JĘDRUSZKIEWICZ
Wspólnik
2012-09-27
2019-04-29
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ
JAKUB JAROSŁAW FILIP
Wspólnik
2012-09-27
2019-04-29
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ
JUSTYNA OPALA
Likwidator
2018-02-05
2019-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO CZYNNOŚCI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI O WARTOŚCI POWYŻEJ 5.000,00 ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY RAZEM Z PROKURENTEM. W SPRAWACH POZOSTAŁYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOLANTA MARIA JENCZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-09-27
2015-10-09
JAKUB JAROSŁAW FILIP
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-27
2018-02-05
JUSTYNA OPALA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-09
2018-02-05
2012-09-27
2018-02-05
"SOCATOTS SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie