KRS 0000433992
NIP6772371403
REGON12266887000000
NazwaDZ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDZ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 paź 2012 (12 lat temu) 01 paź 2012
Data usunięcia 07 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KRAKOWSKA, 87, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6772371403
data rejestracji 01 paź 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMDOMINIKA ŻAK
reprezentant
DOMINIKA ŻAK
Beneficjent
MACIEJ LESZEK MARCHWICKI
Wspólnik
2017-10-04
2020-10-07
DOMINIKA ŻAK
Wspólnik
2012-10-01
2020-10-07
MARCIN PIOTR GRZESIAK
Wspólnik
2012-10-01
2020-10-07
PAWEŁ GRZEBYK
Wspólnik
2012-10-01
2020-10-07
KAIA PATRYCJA ŻAK
Wspólnik
2016-03-31
2020-10-07
DOMINIKA ŻAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
KOMANDYTARIUSZ DOMINIKA ŻAK JEST UPOWAŻNIONA DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
BENEFICJENT DYSPONUJE 75 UDZIAŁAMI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3750 ZŁ W DZ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - SPÓŁKA PPOD FIRMĄ: DZ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYM SPOSOBEM REPREZENTACJI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członek Organu Reprezentacji
2012-10-01
2020-10-07
12123995400000
2012-10-01
2012-12-07
"DEEZE IT CENTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-12-07
2018-10-18
"DEEZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-10-01
2016-02-29
BALICKA, 100, KRAKÓW, 30-149, KRAKÓW, POLSKA
2016-02-29
2019-06-05
UL. SAMUELA LINDEGO, 7C, KRAKÓW, 30-148, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie