KRS 0000433255
NIP7642663651
REGON30222482300000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "BURAKÓW CUKROWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "BURAKÓW CUKROWYCH"
Data rejestracji 26 wrz 2012 (12 lat temu) 26 wrz 2012
Data usunięcia 25 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 23, DOBRZYNIEWO, 89-311, FALMIEROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5250,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHPIOTR PAWEŁ STACHOWIAK
Wspólnik
2012-09-26
2016-07-25
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
PIOTR MAJ
Wspólnik
2012-09-26
2016-07-25
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
Wspólnik
2012-09-26
2016-07-25
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
57011046000000
KORNELIA PIKULIK
Wspólnik
2012-09-26
2016-07-25
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
WOJCIECH KOWALSKI
Wspólnik
2012-09-26
2016-07-25
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
ZYGMUNT MIECZYSŁAW GROCHOWSKI
Wspólnik
2012-09-26
2016-07-25
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
MAREK JANUSZ ŚCIGAJ
Wspólnik
2012-09-26
2016-07-25
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
PIOTR MAJ
Likwidator
2015-10-12
2016-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONA JEST KAŻDA Z OSÓB WCHODZĄCA W SKŁAD ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR MAJ
PREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2015-10-12
PIOTR PAWEŁ STACHOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-26
2015-10-12
FELICJAN BENEDYKT PIKULIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2015-10-12
2012-09-26
2015-10-12
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "BURAKÓW CUKROWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie