KRS 0000103696
NIP7640054422
REGON00049561600000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W WYSOKIEJ
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W WYSOKIEJ
Data rejestracji 22 kwi 2002 (22 lata temu) 22 kwi 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres STRZELECKA, 1, WYSOKA, 89-320, WYSOKA, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7640054422
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
94193018422001894000070001
BPSSA Zespół Rozliczeń (Oddział Regionalny w Warszawie)
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEJADWIGA KAMIŃSKA
Pełnomocnik
2007-08-02
2008-10-28
PEŁNOMOCNICTWO DO: 1. SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA BANK Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2. ODBIORU WYCIĄGÓW Z R-KÓW BANKOWYCH. 3. UZYSKANIE INFORMACJI O SALDZIE I OBROTACH NA R-KU. 4. SKŁADANIA ZLECEŃ PŁATNICZYCH.
HALINA REGINA WAŚKOWIAK
Pełnomocnik
2007-08-02
2011-02-08
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE. PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSOKIEJ TYLKO I WYŁĄCZNIE W REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁANIA BANKU. PEŁNOMOCNICTWO ZOSTAŁO UDZIELONE NA CZAS NIEOKREŚLONY, MOŻE BYĆ ODWOŁANE, NIE PODLEGA SUBSTYTUCJI I WYGASA Z CHWILĄ ROZWIĄZANIA Z PEŁNOMOCNIKIEM UMOWY O PRACĘ.
MAŁGORZATA THOMAS
Pełnomocnik
2012-11-30
2022-04-26
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSOKIEJ TYLKO I WYŁĄCZNIE W REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁANIA BANKU.
EWA RAMUSIEWICZ
Pełnomocnik
2008-10-28
2019-10-09
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSOKIEJ TYLKO I WYŁĄCZNIE W REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁANIA BANKU.
MACIEJ JACEK WOJCZYŃSKI
Pełnomocnik
2008-10-28
2021-05-19
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSOKIEJ TYLKO I WYŁĄCZNIE W REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁANIA BANKU.
KAMILA ANNA JAGŁA
Pełnomocnik
2021-05-19
2022-04-26
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSOKIEJ TYLKO I WYŁĄCZNIE W REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁANIA BANKU.
JUSTYNA GÓRKA
Pełnomocnik
2022-04-26
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSOKIEJ TYLKO I WYŁĄCZNIE W REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁANIA BANKU.
MAGDALENA RYBARCZYK
Pełnomocnik
2023-12-14
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA BANK ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU W PEŁNYM ZAKRESIE
KAMILA ANNA LEWICZ
Pełnomocnik
2022-04-26
PATRYCJA KOSMOWSKA
Pełnomocnik
2022-04-26
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSOKIEJ TYLKO I WYŁĄCZNIE W REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁANIA BANKU.
ANNA MARIA KUROPATWA
Beneficjent
MACIEJ JACEK WOJCZYŃSKI
Beneficjent
ANNA MARIA KUROPATWA
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA THOMAS
Beneficjent
STANISŁAW FALKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2018-11-16
MIECZYSŁAW SYLWESTER ZAREMBA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2014-07-23
JAN JOACHIM SZAFRANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2014-07-23
JAN WALENTY OLESZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2006-09-28
JÓZEF ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2002-08-07
FRANCISZEK ĆWIKŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2006-09-28
JAN WINIARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2014-07-23
BARBARA BRYGIDA STRZELECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-07
2006-09-28
JÓZEF ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-28
2022-07-25
TERESA CIĘŻKA-SZPERA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-28
2015-10-26
ANNA MARIA KUROPATWA
Beneficjent
ZA-CA PREZESA ZARZĄDU
MACIEJ JACEK WOJCZYŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MAŁGORZATA THOMAS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA BANK SKŁADAJĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W ZAKRESIE UMOCOWANIA, - DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
ANNA MARIA KUROPATWA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2023-10-12
MACIEJ JACEK WOJCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-19
2022-02-25
ELŻBIETA JADWIGA GROMOTKA ROMIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-22
2021-05-19
ZOFIA BANASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-22
2008-10-28
ZOFIA BANASIK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2008-10-28
2011-11-03
ZOFIA BANASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-03
2015-11-03
ANTONI WYSOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-22
2011-02-08
HALINA REGINA WAŚKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-08
2011-11-03
HALINA REGINA WAŚKOWIAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2011-11-03
2019-10-09
EWA DERUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-03
2019-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie