KRS 0000432509
NIP9571066244
REGON22173902700000
NazwaE.K.A.D. INNOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaE.K.A.D. INNOTECH
Data rejestracji 10 wrz 2012 (12 lat temu) 10 wrz 2012
Data usunięcia 21 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA DUBOIS, 71, GDAŃSK, 80-149, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email GMUCKMM@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 9571066244
data rejestracji 20 wrz 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2893Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIDMITRIJ URWACZEW
Wspólnik
2012-09-10
2023-08-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
JEWGIENIJ NIESMIEJANOW
Wspólnik
2012-09-10
2023-08-21
60 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
ADAM MIECZYSŁAW KUCZYŃSKI
Wspólnik
2012-09-10
2015-01-16
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW BERENTHAL
Wspólnik
2012-09-10
2015-01-16
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ
GRZEGORZ WIECZERZAK
Wspólnik
2015-01-16
2015-08-14
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450 ZŁOTYCH
LEONID KUTIKOV
Wspólnik
2015-01-16
2023-08-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
1954-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW BERENTHAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-10
2015-01-16
ADAM MIECZYSŁAW KUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-10
2015-01-16
DMITRIJ URWACZEW
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-10
2016-10-04
GRZEGORZ WIECZERZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-16
2015-08-14
MAŁGORZATA MUĆK
PREZES ZARZĄDU
2015-08-14
2016-10-04
ADAM MIECZYSŁAW KUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-04
2023-08-21
JEWGIENIJ NIESMIEJANOW
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-10
2016-10-04
2012-09-10
2015-01-16
DUBOIS, 71, GDAŃSK, 80-419, GDAŃSK, POLSKA
2015-01-16
2016-10-04
1, LINKI, 14-330, MAŁDYTY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie