KRS 0000429801
NIP7252061973
REGON10145130000000
NazwaBOREALIS-7 TROJANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOREALIS-7 TROJANOWICE
Data rejestracji 13 sie 2012 (12 lat temu) 13 sie 2012
Data usunięcia 16 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ARTYLERYJSKA, 4, ŁÓDŹ, 91-072, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 79100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIANTHOS BOREALIS LIMITED
Wspólnik
2012-08-13
2014-10-15
1.582 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 79.100,00 ZŁ.
ARTUR SEROCKI
Wspólnik
2014-10-15
2022-02-16
1582 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79100,00ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ WITOLD BALD
PREZES ZARZĄDU
2012-08-13
2014-10-15
ROBERT ERNEST KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-21
2021-08-26
2012-08-13
2014-11-21
TYMIENIECKIEGO, 20, ŁÓDŹ, 90-349, ŁÓDŹ, POLSKA
2014-11-21
2015-09-02
6-GO SIERPNIA, 88A, ŁÓDŹ, 90-646, ŁÓDŹ, POLSKA
2015-09-02
2016-12-14
UL. PABIANICKA, 3, ŁÓDŹ, 93-036, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie