KRS 0000429660
NIP7822546786
REGON30205269300000
NazwaPACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPACTO
Data rejestracji 20 sie 2012 (12 lat temu) 20 sie 2012
Data usunięcia 09 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELNA, 2, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PACTO@MAIL.COM
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)PIOTR SŁOMA
Wspólnik
2012-08-20
2014-02-10
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ
MICHAŁ JAN SIEROŃSKI
Wspólnik
2012-08-20
2013-03-13
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ
JAROSŁAW KLUPCZYŃSKI
Wspólnik
2012-08-20
2014-02-10
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ
GRZEGORZ PAWEŁ WUJCIÓW
Wspólnik
2013-03-13
2014-02-10
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
MIECZYSŁAW BOROWSKI
Wspólnik
2014-02-10
2014-10-28
51 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5100 ZŁ
ANNA BEATA RYŁKO
Wspólnik
2014-10-28
2022-11-09
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5100 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR SŁOMA
PREZES ZARZĄDU
2012-08-20
2014-02-10
MICHAŁ JAN SIEROŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-20
2013-03-13
JAROSŁAW KLUPCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-20
2014-02-10
GRZEGORZ PAWEŁ WUJCIÓW
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-13
2014-02-10
MIECZYSŁAW BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-10
2014-10-28
ANNA BEATA RYŁKO
PREZES ZARZĄDU
2014-10-28
2022-11-09
2012-08-20
2013-03-13
STAROŁĘCKA, 38, POZNAŃ, 61-361, POZNAŃ, POLSKA
2013-03-13
2014-02-10
SIENKIEWICZA, 22, POZNAŃ, 60-818, POZNAŃ, POLSKA
2014-02-10
2014-10-28
MIELĘCKIEGO, 10, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie