KRS 0000077217
NIP9720200370
REGON00849442100000
NazwaINPRO CIVIL ENGINEERING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINPRO CIVIL ENGINEERING SERVICE
Data rejestracji 11 sty 2002 (23 lata temu) 11 sty 2002
Data usunięcia 05 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWOJCIECH ŁAGODA
Wspólnik
2002-01-11
2010-12-27
60 UDZIAŁÓW, 2.400 ZŁ.
MARCIN ŁAGODA
Wspólnik
2002-01-11
2010-12-27
30 UDZIAŁÓW, 1.200 ZŁ.
SZYMON PIOTROWSKI
Wspólnik
2010-12-27
2014-02-14
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁ
JANUSZ ANDRYS
Wspólnik
2010-12-27
2014-02-14
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ
MIECZYSŁAW BOROWSKI
Wspólnik
2014-02-14
2024-07-05
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO I JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
WOJCIECH ŁAGODA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-11
2010-12-27
MARCIN ŁAGODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-11
2010-12-27
JANUSZ ANDRYS
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-27
2011-04-07
SZYMON PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-27
2013-05-20
JANUSZ ANDRYS
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-20
2013-05-20
MIECZYSŁAW BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-14
2024-07-05
ZBIGNIEW PAWEŁ KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-10
2014-02-14
JANUSZ ANDRYS
PREZES ZARZĄDU
2013-05-20
2013-09-10
2002-01-11
2010-12-27
"INPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-11
2010-12-27
OSIEDLE PRZEMYSŁAWA, 1/B, POZNAŃ, 61 - 064, POZNAŃ, POLSKA
2010-12-27
2011-09-20
ZAGÓRZE, 7, POZNAŃ, 61-112, POZNAŃ, POLSKA
2011-09-20
2013-11-12
SZKOLNA, 7, POZNAŃ, 61-832, POZNAŃ, POLSKA
2013-11-12
2014-02-14
JAGIELLOŃSKA, 16, KATOWICE, 40-032, KATOWICE, POLSKA
2014-02-14
2020-05-29
MIELĘCKIEGO, 10, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie