KRS 0000429061
NIP5213635529
REGON14626110900000
NazwaMCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 sie 2012 (12 lat temu) 09 sie 2012
Data usunięcia 11 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA WILANOWSKA, 43D, WARSZAWA, 02-765, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213635529
data rejestracji 07 wrz 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARIAN WŁODZIMIERZ MASIC
Likwidator
2020-09-07
2021-05-11
WALDEMAR SOKOŁOWSKI
Likwidator
2020-09-07
2021-05-11
MARIAN WŁODZIMIERZ MASIC
Wspólnik
2012-08-09
2021-05-11
WALDEMAR SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2012-08-09
2021-05-11
URSZULA EMILIA GRALAK
Wspólnik
2012-08-09
2014-05-06
KATARZYNA HANNA PETZ
Wspólnik
2012-08-09
2021-05-11
Wspólnik
2012-08-09
2013-09-18
01283696000000
Wspólnik
2012-09-19
2021-05-11
14625116300000
TOMASZ BERNAT
Wspólnik
2014-05-06
2021-05-11
URSZULA EMILIA GRALAK
Prokurent
2012-08-09
2014-05-06
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
KATARZYNA HANNA PETZ
Prokurent
2012-08-09
2020-09-07
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, TJ.: MCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU MARIAN WŁODZIMIERZ MASIC, CZŁONEK ZARZĄDU WALDEMAR SOKOŁOWSKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST RÓWNIEŻ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH: URSZULA EMILIA GRALAK I KATARZYNA HANNA PETZ.
Członek Organu Reprezentacji
2012-08-09
2013-09-18
01283696000000
Członek Organu Reprezentacji
2012-09-19
2020-09-07
14625116300000
2012-08-09
2013-09-18
"MCT - DORADZTWO I HANDEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-09-18
2020-09-07
MCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-08-09
2016-10-27
SIELECKA, 22, WARSZAWA, 00-738, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie