KRS 0000147754
NIP5251978668
REGON01283696000000
Nazwa"MCT - DORADZTWO I HANDEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMCT - DORADZTWO I HANDEL
Data rejestracji 20 sty 2003 (22 lata temu) 20 sty 2003
Data usunięcia 07 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WILANOWSKA, 43D, WARSZAWA, 02-765, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5251978668
data rejestracji 01 lip 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARIAN WŁODZIMIERZ MASIC
Wspólnik
2003-01-20
2022-02-07
64 UDZIAŁY PO 500 ZŁ; ŁĄCZNIE 32.000 ZŁ
WALDEMAR SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2003-01-20
2022-02-07
12 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ; ŁĄCZNIE 6.000 ZŁ
URSZULA EMILIA GRALAK
Wspólnik
2003-01-20
2022-02-07
12 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ; ŁĄCZNIE 6.000 ZŁ
KATARZYNA HANNA PETZ
Wspólnik
2003-01-20
2022-02-07
12 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ; ŁĄCZNIE 6.000 ZŁ
KATARZYNA HANNA PETZ
Prokurent
2003-01-20
2021-03-26
ŁĄCZNA
URSZULA EMILIA GRALAK
Prokurent
2003-01-20
2021-03-26
ŁĄCZNA
URSZULA EMILIA GRALAK
Likwidator
2021-03-26
2022-02-07
KATARZYNA HANNA PETZ
Likwidator
2021-03-26
2022-02-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIAN WŁODZIMIERZ MASIC
PREZES ZARZĄDU
2003-01-20
2012-08-31
WALDEMAR SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-20
2012-08-31
JADWIGA PAJOR
PREZES ZARZĄDU
2012-08-31
2021-03-26
2003-01-20
2021-03-26
"MCT - DORADZTWO I HANDEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-20
2010-02-12
SIELECKA, 22, WARSZAWA, 00-738, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie