KRS 0000428920
NIP7773226804
REGON30218083000000
NazwaPARCEL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARCEL INWESTYCJE
Data rejestracji 09 sie 2012 (12 lat temu) 09 sie 2012
Data usunięcia 15 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. DZIAŁYŃSKIEGO, 1D, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKBARTOSZ GUZIŃSKI
Beneficjent
ALEKSANDER MACIEJ KALISZAN
Beneficjent
DARIUSZ WŁADYSŁAW GAJEWSKI
Beneficjent
ALEKSANDER MACIEJ KALISZAN
reprezentant
DARIUSZ WŁADYSŁAW GAJEWSKI
Wspólnik
2012-08-09
2022-12-15
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDER MACIEJ KALISZAN
Wspólnik
2012-08-09
2022-12-15
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ GUZIŃSKI
Wspólnik
2012-08-09
2022-12-15
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDER MACIEJ KALISZAN
Likwidator
2021-10-19
2022-12-15
BARTOSZ GUZIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEKSANDER MACIEJ KALISZAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ WŁADYSŁAW GAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
DARIUSZ WŁADYSŁAW GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-09
2021-08-23
ALEKSANDER MACIEJ KALISZAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-09
2021-10-19
BARTOSZ GUZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-09
2021-10-19
2012-08-09
2021-10-19
PARCEL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie