KRS 0000364401
NIP7773180433
REGON30153427200000
NazwaAMWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMWO
Data rejestracji 03 wrz 2010 (14 lat temu) 03 wrz 2010
Data usunięcia 13 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WRZESIŃSKA, 124, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWOJCIECH WALDEMAR MARCINIAK
Wspólnik
2010-09-03
2016-01-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
ALEKSANDER MACIEJ KALISZAN
Wspólnik
2010-09-03
2016-01-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MARIUSZ MARCIN MARCINIAK
Wspólnik
2010-09-03
2015-10-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MARCINIAK
Wspólnik
2015-10-22
2016-01-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ W 1/2 CZĘŚCI ZE STEFANIĄ MARIĄ MARCINIAK
STEFANIA MARIA MARCINIAK
Wspólnik
2015-10-22
2016-01-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ W 1/2 CZĘŚCI Z ANDRZEJEM MARCINIAKIEM
WOJCIECH HELAK
Likwidator
2014-10-20
2016-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
WOJCIECH WALDEMAR MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-03
2014-10-20
2010-09-03
2014-10-20
AMWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie