KRS 0000426366
NIP5372623881
REGON06143360000000
NazwaUTS EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUTS EXPERT
Data rejestracji 06 lip 2012 (12 lat temu) 06 lip 2012
Data usunięcia 11 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 1, MAŁASZEWICZE DUŻE, 21-540, MAŁASZEWICZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5372623881
data rejestracji 01 paź 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMAYA BELANOHAVA
Beneficjent
1965-10-26
NIKOLAY BELONOGOV
Beneficjent
1963-02-10
ANDREI KARZHANEUSKI
reprezentant
WALDEMAR WOŁOSIUK
Wspólnik
2012-07-06
2012-10-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
T-EUROGROUP S.R.O.
Wspólnik
2012-10-03
2015-03-27
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 PLN
TACON AKCIOVA SPOLECNOST
Wspólnik
2015-03-27
2019-09-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 PLN
AVATAR INVEST S.R.O.
Wspólnik
2019-09-25
2021-06-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
GRZEGORZ KOPER
Prokurent
2016-02-17
2018-01-30
PROKURA SAMOISTNA
MAYA BELANOHAVA
Beneficjent
50% AKCJI W SPÓŁCE AVATAR INVEST S.R.O.
NIKOLAY BELONOGOV
Beneficjent
50% AKCJI W SPÓŁCE AVATAR INVEST S.R.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
WALDEMAR WOŁOSIUK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-06
2012-10-03
JONAS MESKUTAVICIUS
PREZES ZARZĄDU
2012-10-03
2018-12-06
ELŻBIETA STANISŁAWA IWANIUK
PREZES ZARZĄDU
2018-12-06
2020-07-27
ANDREI KARZHANEUSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-07-27
2021-06-11
2012-07-06
2015-09-18
BAZA PALIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-18
2018-12-06
AUTOTRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-06
2014-11-27
KOLEJARZY, 6, MAŁASZEWICZE DUŻE, 21-540, MAŁASZEWICZE, POLSKA
2014-11-27
2015-09-18
WARSZAWSKA, 1C, MAŁASZEWICZE DUŻE, 21-540, MAŁASZEWICZE, POLSKA
2015-09-18
2015-10-29
UL. WARSZAWSKA, 1, MAŁASZEWICZE DUŻE, 21-540, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie