KRS 0000426358
NIP8513164142
REGON32124848000000
NazwaFAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFAK
Data rejestracji 06 lip 2012 (12 lat temu) 06 lip 2012
Data usunięcia 04 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WOJSKA POLSKIEGO, 8, SZCZECIN, 70-471, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513164142
data rejestracji 31 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHANNA HELENA MAJ
Prokurent
2016-10-21
2017-07-14
PROKURA NIESAMOISTNA. PROKURA STANOWI PROKURĘ ŁĄCZNĄ I UPOWAŻNIA PROKURENTA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB DO DZIAŁANIA PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK LEŚNIAK
Prokurent
2013-04-25
2015-04-30
PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRYSTYNA SZYMAŃSKA
Prokurent
2013-04-25
2013-11-05
PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DOROTA HRANYCZKA
Prokurent
2013-11-05
2015-04-30
PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU
MAJA MARIA BEREZOWSKA
Prokurent
2015-04-30
2016-10-21
PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU
SEBASTIAN MARIAN GOSCHORSKI
Prokurent
2015-04-30
2017-05-18
PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF WAJS
Prokurent
2013-04-25
2015-04-30
PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRYSTYNA PONCYLJUSZ
Wspólnik
2012-07-06
2017-07-14
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
ANDRZEJ PONCYLJUSZ
Wspólnik
2012-07-06
2017-07-14
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
PIOTR JÓZEF RADŹ
Wspólnik
2012-07-06
2017-07-14
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
WOJCIECH PONCYLJUSZ
Wspólnik
2012-07-06
2016-10-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
SEBASTIAN MARIAN GOSCHORSKI
Wspólnik
2017-05-18
2017-11-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
Wspólnik
2017-07-14
2020-02-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ
63078444200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADZCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
KRYSTYNA MARIA PONCYLJUSZ
PREZES ZARZĄDU
2012-07-06
2017-07-14
ANDRZEJ PONCYLJUSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-06
2017-07-14
SEBASTIAN MARIAN GOSCHORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-18
2020-02-04
BARTOSZ MIŁASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-07-14
2020-02-04
RADOSŁAW OSMÓLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-22
2020-02-04
2012-07-06
2019-03-22
FIRMA AUDYTORSKO-KSIĘGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-06
2017-11-13
LUTNIANA, 39, SZCZECIN, 71-425, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie