KRS 0000424476
NIP5242751764
REGON14616682000000
NazwaBIO MEDICA NLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIO MEDICA NLP
Data rejestracji 19 cze 2012 (12 lat temu) 19 cze 2012
Data usunięcia 08 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #799 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #869 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJANUSZ STANISŁAW ZIÓŁKOWSKI
Wspólnik
2012-06-19
2013-05-10
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 900,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ RAFAŁ KOZŁOWSKI
Wspólnik
2013-05-10
2013-09-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
MONIKA TERESA INGLOT KLOJ
Wspólnik
2013-09-06
2014-03-25
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 500,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ RAFAŁ KOZŁOWSKI
Wspólnik
2014-03-25
2014-12-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
ADRIAN KONSTANTY WANIO
Wspólnik
2014-12-08
2019-05-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JANUSZ STANISŁAW ZIÓŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-19
2013-05-10
PAWEŁ RAFAŁ KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-10
2013-09-06
PAWEŁ RAFAŁ KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-21
2014-12-08
ADRIAN KONSTANTY WANIO
PREZES ZARZĄDU
2014-12-08
2019-05-08
MONIKA TERESA INGLOT KLOJ
PREZES ZARZĄDU
2013-09-06
2013-11-21
2012-06-19
2013-09-06
PANNY, 6, WARSZAWA, 03-667, WARSZAWA, POLSKA
2013-09-06
2014-03-25
SKARBKA Z GÓR, 51 C, WARSZAWA, 03-287, WARSZAWA, POLSKA
2014-03-25
2014-12-08
BOHUCZEWICZÓWNY MARII, 7, WARSZAWA, 03-665, WARSZAWA, POLSKA
2014-12-08
2017-01-16
UL. MARII BOHUSZEWICZÓWNY, 7, WARSZAWA, 03-665, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie