KRS 0000424438
NIP7822550463
REGON30214339000000
NazwaFIT FOR FREE POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFIT FOR FREE POLAND 1
Data rejestracji 21 cze 2012 (12 lat temu) 21 cze 2012
Data usunięcia 24 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OGRODOWA, 10, POZNAŃ, 61-821, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7822550463
data rejestracji 20 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHOREST GRZEGORZ OCHOCKI
Beneficjent
OREST GRZEGORZ OCHOCKI
reprezentant
ROHIT GULATI
Beneficjent
1970-10-29
Wspólnik
2012-06-21
2022-06-24
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
30214365100000
OREST GRZEGORZ OCHOCKI
Likwidator
2021-09-10
2022-06-24
OREST GRZEGORZ OCHOCKI
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - JEDYNY LIKWIDATOR FIT FOR FREE HOLDING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (POLSKA), KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW (99% GŁOSÓW) W FIT FOR FREE POLAND 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (POLSKA)
ROHIT GULATI
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - JEDYNY DYREKTOR W OLYMPUS INVESTMENT B.V. Z SIEDZIBĄ W LEIDERDORP (HOLANDIA), KTÓRA: (1) POSIADA 100% UDZIAŁÓW (100% GŁOSÓW) W NIBS HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W LEIDERDORP (HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW (100% GŁOSÓW) W FIT FOR FREE BEHEER B.V. Z SIEDZIBĄ W LEIDERDORP (HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW (99% GŁOSÓW) W FIT FOR FREE HOLDING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (POLSKA), KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW (99% GŁOSÓW) W FIT FOR FREE POLAND 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (POLSKA) ORAZ (2) JEST JEDYNYM DYREKTOREM W FIT FOR FREE BEHEER B.V. Z SIEDZIBĄ W LEIDERDORP (HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW (99% GŁOSÓW) W FIT FOR FREE HOLDING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (POLSKA), KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW (99% GŁOSÓW) W FIT FOR FREE POLAND 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (POLSKA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE JEST UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
SABINE BERTRAM KLOOS
PREZES ZARZĄDU
2018-12-14
2019-03-01
JAN WILLEM DOCKHEER
PREZES ZARZĄDU
2019-03-01
2020-07-23
PETER PAUL INNEMEE
PREZES ZARZĄDU
2012-06-21
2018-12-14
THEODOR GEORG BARTHEN
WICEPREZES
2012-06-21
2018-12-14
JERRY MATHEN GEORGE
PREZES ZARZĄDU
2020-07-23
2021-09-10
2012-06-21
2021-09-10
FIT FOR FREE POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-21
2012-12-20
ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA, 88A, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA
2012-12-20
2013-02-12
STRZESZYŃSKA, 67B, POZNAŃ, 60-479, POZNAŃ, POLSKA
2017-03-07
2021-09-10
UL. BUŁGARSKA, 17, POZNAŃ, 60-320, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie