KRS 0000423061
NIP9532636134
REGON34128742800000
NazwaASG BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASG BYDGOSZCZ
Data rejestracji 04 cze 2012 (12 lat temu) 04 cze 2012
Data usunięcia 20 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TORUŃSKA, 149 A, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 66364450,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEWspólnik
2012-06-04
2015-10-20
1.327.289 (JEDEN MILION TRZYSTA DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 66.364.450,00 (SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ MILIONÓW TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
00252925900000
SŁAWOMIRA RZEWNICKA DOMŻALSKA
Prokurent
2012-08-17
2014-09-10
PROKURA ŁĄCZNA
BOŻENA TOMASZEWSKA
Prokurent
2012-08-17
2015-10-20
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY PREZESEM LUB WICEPREZESEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
STJEPAN BILIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-04
2014-09-10
MAREK STEPOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-10
2015-10-20
SEBASTIAN ARKADIUSZ BOJARCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-04
2014-09-10
ANTHONY THOMAS GARNISH
PREZES ZARZĄDU
2014-09-10
2015-10-20
STJEPAN BILIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-19
2015-10-20
2012-06-04
2014-09-10
MWV MANUFACTURING - BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie