KRS 0000421980
NIP8961530619
REGON02189071800000
NazwaNOVATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOVATIS
Data rejestracji 25 maj 2012 (12 lat temu) 25 maj 2012
Data usunięcia 22 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK, 39, WROCŁAW, 50-102, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8961530619
data rejestracji 01 paź 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 cze 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #5510 USŁGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.TYMUR IENDOVYTSKYI
Beneficjent
1985-07-21
TYMUR IENDOVYTSKYI
reprezentant
1985-07-21
TYMUR IENDOVYTSKYI
Wspólnik
2012-05-25
2018-02-22
49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450 ZŁ (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
1985-07-21
SVITLANA ZHURAVEL
Wspólnik
2012-05-25
2018-02-22
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
1983-01-17
TYMUR IENDOVYTSKYI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
TYMUR IENDOVYTSKYI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-25
2018-02-22
1985-07-21
SVITLANA ZHURAVEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-25
2018-02-22
1983-01-17
NATALIIA GORDIIENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-01
2018-02-22
VERONIKA HORDIIENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-01
2016-09-21
SERGIY ZHURAVEL
CZŁONEK ZARZĄU
2015-10-30
2018-02-22
IRYNA ZHURAVEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-30
2018-02-22
2012-05-25
2013-12-18
WROCŁAWSKA, 32, KIEŁCZÓW, 55-093, DŁUGOŁĘKA, POLSKA
Km 1170/23
2023-12-22
2024-06-20
5458.02 PLN
VI Nc-e 1574909/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Karol Wojtala Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku
GKm 70/23
2023-07-03
2023-07-18
5253.92 PLN
VI GC 186/21, VI GC 186/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza nr XII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie