KRS 0000419602
NIP5252530303
REGON14607088100000
NazwaPROJECT SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROJECT SP
Data rejestracji 27 kwi 2012 (12 lat temu) 27 kwi 2012
Data usunięcia 29 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 01-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5050,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPROJECT DEVELOPMENT POLAND 3 B.V.
Wspólnik
2012-04-27
2017-05-29
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ
GRZEGORZ POWAŁKA
Prokurent
2012-06-01
2013-01-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ RYSZARD SKOWROŃSKI
Prokurent
2013-04-18
2015-06-26
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
FRANK VOLLBRECHT
Prokurent
2015-09-01
2016-07-28
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ RUSAK
Prokurent
2013-04-18
2015-03-20
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA KOMENDECKA
Prokurent
2015-09-01
2016-07-28
PROKURA ŁĄCZNA
JOSEF ROMAN NIEDWOROK
Likwidator
2016-07-28
2017-05-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR TOMASZ STARK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-27
2015-03-20
JOSEF ROMAN NIEDWOROK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-20
2016-07-28
CHRISTIAN JOHANN THOMALLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-20
2016-07-28
2012-04-27
2016-07-28
PROJECT SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie