KRS 0000417184
NIP7651689213
REGON32121130000000
NazwaMETALINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETALINVEST
Data rejestracji 06 kwi 2012 (12 lat temu) 06 kwi 2012
Data usunięcia 18 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŁOBRZESKA, 33, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2742000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #283 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWLESZEK SIATKA
Wspólnik
2012-04-06
2014-07-23
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁ.
MAREK WIETRZYK
Wspólnik
2012-04-06
2017-10-12
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 000,00 ZŁ
BOGDAN BIAŁAS
Wspólnik
2012-04-06
2012-06-26
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
ANDRZEJ CZESŁAW GOSTOŁEK
Wspólnik
2012-04-06
2014-07-23
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁ.
TOMASZ ARTUR RESLER
Wspólnik
2012-04-06
2014-07-23
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁ.
MATEUSZ BIAŁAS
Wspólnik
2012-06-26
2017-10-12
557 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 557 000,00 ZŁ
1986-07-14
ŁUKASZ BIAŁAS
Wspólnik
2012-06-26
2017-10-12
385 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 385 000,00 ZŁ
1985-05-15
Wspólnik
2014-07-23
2019-04-18
2.742 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.742.000,00 ZŁ
61002633200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, A W SPRAWACH W KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁOTYCH PRAWO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH NIE MAJĄCYCH CHARAKTERU MAJĄTKOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA ZA SPÓŁKĘ SKLADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BOGDAN BIAŁAS
PREZES ZARZĄDU
2012-04-06
2012-06-26
ANDRZEJ CZESŁAW GOSTOŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-06
2012-10-18
ANDRZEJ CZESŁAW GOSTOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-18
2014-08-05
WALDEMAR TRZEMŻALSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-26
2012-10-18
WIESŁAW PIOTR GALUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-29
2019-04-18
ŁUKASZ BIAŁAS
VICE PREZES ZARZĄDU
2012-10-18
2015-05-20
1985-05-15
MATEUSZ BIAŁAS
VICE PREZES ZARZĄDU
2012-10-18
2015-05-20
1986-07-14
MATEUSZ BIAŁAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-20
2016-05-13
1986-07-14
MATEUSZ BIAŁAS
PREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2019-04-18
1986-07-14
MAREK WIETRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-13
2017-05-17
2012-04-06
2014-07-23
RYBACKA, 2, CZŁOPA, 78-630, CZŁOPA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie