KRS 0000415511
NIP6581981272
REGON26058915500000
NazwaG.M.B.T. MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaG.M.B.T. MAGNUS
Data rejestracji 27 mar 2012 (12 lat temu) 27 mar 2012
Data usunięcia 21 mar 2024 21 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JULIANOWSKA, 11, SKÓRNICE, 26-260, FAŁKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6581981272
data rejestracji 27 mar 2012
status Czynny
26124050061978001044361308
PEKAO Oddział w Końskich ul.Zamkowa 12
ul. Zamkowa 12 26-200 konecki POLSKA
85124050061111001044361207
PEKAO Oddział w Końskich ul.Zamkowa 12
ul. Zamkowa 12 26-200 konecki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCHJUSTYNA STANISŁAWA MACIEJCZYK
Beneficjent
ŁUKASZ MACIEJCZYK
zgłaszający - członek zarządu
JUSTYNA STANISŁAWA MACIEJCZYK
Wspólnik
2012-03-27
2024-03-21
3 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150 000,00 ZŁ
BARBARA MACIEJCZYK
Wspólnik
2012-03-27
2018-09-06
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
ŁUKASZ MACIEJCZYK
Wspólnik
2018-09-06
2018-10-22
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
JUSTYNA MACIEJCZYK
Prokurent
2012-12-20
2024-03-21
SAMOISTNA
JUSTYNA STANISŁAWA MACIEJCZYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ MACIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-27
2024-03-21
2012-03-27
2018-09-06
JULIANOWSKA, 14, SKÓRNICE, 26-260, FAŁKÓW, POLSKA
Dofinansowanie kapitału obrotowego dla G.M.B.T Magnus sp. z o.o.
267 412,44 zł
267 412,44 zł
Program Operacyjny Polska Wschodnia
1.5. Dotacje na kapitał obrotowy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie