KRS 0000412055
NIP5861733652
REGON19053623300000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE LARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE LARK
Data rejestracji 21 lut 2012 (13 lat temu) 21 lut 2012
Data usunięcia 16 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OPATA HACKIEGO, 12, GDYNIA, 81-213, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKAROL RENALDO WANSEL
Beneficjent
KAROL RENALDO WANSEL
reprezentant
ANDRZEJ JACEK JANISZEWSKI
Wspólnik
2012-02-21
2012-10-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KAROL RENALDO WANSEL
Wspólnik
2012-10-25
2022-02-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
KAROL RENALDO WANSEL
Likwidator
2021-04-26
2022-02-16
KAROL RENALDO WANSEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA.
MACIEJ KAZIMIERZ SKONIECZNY
PREZES ZARZĄDU
2012-02-21
2012-10-25
KAROL RENALDO WANSEL
PREZES ZARZĄDU
2012-10-25
2021-04-26
2012-02-21
2021-04-26
"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE LARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie