KRS 0000405546
NIP5842725812
REGON22157941100000
NazwaNBITE GRUPA REMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNBITE GRUPA REMEKO
Data rejestracji 16 gru 2011 (13 lat temu) 16 gru 2011
Data usunięcia 02 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OPATA HACKIEGO, 12, GDYNIA, 81-213, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALITOMASZ JERZY PRZYBYLSKI
Wspólnik
2011-12-16
2014-01-16
30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH)
GABRIELA STANISŁAWA ZELEWSKA
Wspólnik
2011-12-16
2013-12-31
70 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MICHAŁ PRZYBYLSKI
Wspólnik
2013-12-31
2022-06-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
WOJCIECH PRZYBYLSKI
Wspólnik
2013-12-31
2022-06-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
TOMASZ JERZY PRZYBYLSKI
Prokurent
2013-01-02
2013-12-31
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU.
TOMASZ JERZY PRZYBYLSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-16
2013-01-02
GABRIELA STANISŁAWA ZELEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-02
2013-12-31
TOMASZ JERZY PRZYBYLSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-31
2022-06-02
2011-12-16
2013-01-02
HOMERA, 55, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie