KRS 0000411979
NIP8911622710
REGON34125288400000
Nazwa"NQA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNQA POLAND
Data rejestracji 02 mar 2012 (13 lat temu) 02 mar 2012
Data usunięcia 19 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 37, ARIANY, 87-731, WAGANIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email NQA@NQA.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 8911622710
data rejestracji 02 mar 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 paź 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5814 WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGYULA - BUJTÁS
Beneficjent
1967-03-06
WOJCIECH MARCIN JĘDRUSIK
Beneficjent
WOJCIECH MARCIN JĘDRUSIK
reprezentant
DOROTA AGNIESZKA HUBKA-WÓJCIK
Beneficjent
DOROTA AGNIESZKA HUBKA-WÓJCIK
reprezentant
DOROTA AGNIESZKA HUBKA WÓJCIK
Wspólnik
2012-03-02
2020-10-19
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ
WOJCIECH MARCIN JĘDRUSIK
Wspólnik
2012-03-02
2020-10-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 ZŁ
GYULA BUJTÁS
Wspólnik
2012-03-02
2020-10-19
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ
PÉTER IMRE BOZI
Wspólnik
2012-03-02
2020-10-19
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ
GYULA - BUJTÁS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
WOJCIECH MARCIN JĘDRUSIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
DOROTA AGNIESZKA HUBKA-WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 25000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
DOROTA AGNIESZKA HUBKA WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-02
2020-10-19
WOJCIECH MARCIN JĘDRUSIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-02
2020-10-19
PÉTER IMRE BOZI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-02
2020-10-19
2012-03-02
2020-10-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-02
2020-10-19
"NQA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-02
2020-10-19
37, ARIANY, 87-731, WAGANIEC, POLSKA
2012-03-02
2020-10-19
8299 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2012-03-02
2020-10-19
5814 - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2012-03-02
2020-10-19
7120 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2012-03-02
2020-10-19
8559 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2012-03-02
2020-10-19
9609 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie